序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-07 | 负责人变更 |
李文华 [退出]
|
龚红翠 [新增]
|
2 | 2019-09-06 | 联络员备案 |
董润平 *** 备案手机:***
|
方雨露 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-12-24 | 负责人变更 |
余铁平 [退出]
|
李文华 [新增]
|
4 | 2017-05-16 | 负责人变更 |
高小全 [退出]
|
余铁平 [新增]
|
5 | 2016-06-08 | 联络员备案 |
周生云 备案手机:*****
|
董润平 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2014-12-18 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
7 | 2014-12-18 | 隶属企业名称变更 |
中国农业银行岳阳市分行
|
中国农业银行股份有限公司岳阳分行
|
8 | 2014-11-13 | 法定代表人变更 |
彭大年
|
高小全
|