序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐丽 | 75% | 600万人民币 |
2 | 陈友根 | 25% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐丽
|
|
2 |
陈友根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
徐丽 *** 备案手机:***
|
徐丽 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
徐丽 *** 备案手机:***
|
徐丽 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-08-21 | 法定代表人变更 |
郑胜华
|
徐丽
|
4 | 2019-08-21 | 股东变更 |
陈友根 ,鲁十祥 , [退出]王仁贵 , [退出]郑胜华 [退出]
|
陈友根 ,徐丽 [新增]
|
5 | 2019-08-21 | 联络员备案 |
郭新尧 *** 备案手机:***
|
徐丽 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王仁贵 [退出]
|
徐丽 [新增]
|
7 | 2019-08-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-08-18股东及出资额、出资时间、出资比例
|
8 | 2019-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎鑫 [退出]
|
陈友根 [新增]
|
9 | 2019-08-21 | 财务负责人 |
|
刘立辉 ***
|
10 | 2019-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑胜华 [退出]
|
徐丽 [新增]
|