序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李红林 | 66% | 528.0万人民币 |
2 | 卜博民 | 34% | 272.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李红林
|
|
2 |
卜博民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 法定代表人变更 |
孙卫星
|
李红林
|
2 | 2021-05-27 | 章程备案 |
无
|
2021-05-24提交新章程。
|
3 | 2021-05-27 | 股东变更 |
卜博民 ,孙卫星 [退出]
|
卜博民 ,李红林 [新增]
|
4 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
卜博民 *** 备案手机:***
|
李红林 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙卫星 [退出]
|
李红林 [新增]
|
6 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卜博民
|
卜博民
|
7 | 2017-07-31 | 住所变更 |
益阳市高新区江金社区海棠西路671号
|
益阳市高新区江金社区海棠西路671号
|
8 | 2015-12-08 | 财务负责人 |
|
孙卫星
|
9 | 2015-12-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004年9月23日 至 2054年9月22日
|
2004年9月23日 至 长期
|