序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 负责人变更 |
戴硕明 [退出]
|
熊柯林 [新增]
|
2 | 2021-06-22 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司
|
3 | 2018-09-19 | 负责人变更 |
龚巍 [退出]
|
戴硕明 [新增]
|
4 | 2015-07-16 | 其他事项备案 |
赵国军
|
龚巍
|
5 | 2015-07-16 | 法定代表人变更 |
赵国军
|
龚巍
|
6 | 2014-09-15 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司怀化市分行
|
中国建设银行股份有限公司
|
7 | 2014-09-15 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
8 | 2014-09-15 | 隶属企业名称变更 |
中国建设银行股份有限公司怀化市分行
|
中国建设银行股份有限公司
|