序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王凡荣 | 50% | 50万人民币 |
2 | 刘天军 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王江连
|
|
2 |
王凡荣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
怀化市福泰房地产经纪营销有限公司橡树湾分公司
|
王江连 | 2021-03-24 |
2 |
怀化市福泰房地产经纪营销有限公司金时花园分公司
|
王江连 | 2020-05-19 |
3 |
怀化市福泰房地产经纪营销有限公司鹤城区盛世华都分公司
|
王江连 | 2019-01-03 |
4 |
怀化市福泰房地产经纪营销有限公司鹤城区大汉龙城分公司
|
王江连 | 2019-01-03 |
5 |
怀化市福泰房地产经纪营销有限公司宏宇分公司
|
王江连 | 2017-10-10 |
6 |
怀化市福泰房地产经纪营销有限公司体育中心分公司
|
王凡荣 | 2016-09-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王凡荣
|
王凡荣
|
2 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘天军 [退出]
|
王江连 [新增]
|
3 | 2022-07-27 | 股东变更 |
刘天军 , [退出]王凡荣
|
王凡荣 ,王江连 [新增]
|
4 | 2022-07-27 | 法定代表人变更 |
刘天军
|
王江连
|
5 | 2022-07-27 | 章程备案 |
无
|
2022-07-27重新修订
|
6 | 2016-07-12 | 财务负责人 |
|
|
7 | 2016-07-12 | 联络员备案 |
王凡荣 备案手机:*****
|
王凡荣 备案手机:*****
|
8 | 2015-03-09 | 股东变更 |
付元清 [退出]刘天军
|
刘天军王凡荣 [新增]
|
9 | 2015-03-09 | 注册资本(金)变更 |
50.0000万元[人民币]
|
100.0000万元[人民币]
|
10 | 2015-03-09 | 投资人(股权)变更 |
刘天军出资 25.00000万元 人民币;付元清出资 25.00000万元 人民币 [退出]
|
刘天军出资 50.00000( + 100% )万元 人民币 ;王凡荣出资 50.00000万元 人民币 [新增]
|