序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 负责人变更 |
吴清蓉 [退出]
|
毛颖杰 [新增]
|
2 | 2021-05-12 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司
|
3 | 2021-05-12 | 负责人变更 |
梁建新 [退出]
|
吴清蓉 [新增]
|
4 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
邱连新 *** 备案手机:***
|
阳锡光 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-12-07 | 负责人变更 |
殷美平 [退出]
|
梁建新 [新增]
|
6 | 2018-11-05 | 负责人变更 |
谭继红 [退出]
|
殷美平 [新增]
|
7 | 2017-12-27 | 负责人变更 |
吴清蓉 [退出]
|
谭继红 [新增]
|