序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省娄底市能源利用监测站 | 50% | 309.0万人民币 |
2 | 娄底星源(集团)房地产开****有限公司 | 50% | 309.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑玉成
|
|
2 |
王平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南省娄底市湘能建筑安装工程有限公司第二分公司
|
朱文 | 2002-04-24 |
2 |
湖南省娄底市湘能建筑安装工程有限公司第一分公司
|
毛笃鸿 | 2002-04-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘新日 [退出]
|
王平 [新增]
|
2 | 2020-08-17 | 法定代表人变更 |
赵宏序
|
郑玉成
|
3 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文胜 [退出]刘国梁 [退出]朱文 [退出]朱轶星 [退出]赵宏序 [退出]刘新日 [退出]
|
郑玉成 [新增]
|
4 | 2020-08-17 | 经营期限 |
2001年8月29日 至 2021年8月29日
|
2001年8月29日 至 长期
|
5 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛笃鸿 [退出]龙晖 [退出]邬如良 [退出]
|
刘新日 [新增]
|
6 | 2018-12-19 | 股东变更 |
湖南省娄底市能源利用监测站 ,娄底湘中电力物业公司 [退出]
|
湖南省娄底市能源利用监测站 ,娄底星源(集团)房地产开****有限公司 [新增]
|
7 | 2018-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘国梁朱轶星曹瀚文 [退出]陈振强 [退出]刘新日王文胜朱文
|
赵宏序 [新增]刘国梁朱文王文胜刘新日朱轶星
|
8 | 2018-12-19 | 财务负责人 |
|
范志萍 ***
|
9 | 2018-12-19 | 法定代表人变更 |
陈振强
|
赵宏序
|