序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李爱兵 | 100% | 508.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爱兵
|
|
2 |
龙敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-26 | 联络员备案 |
李爱兵 *** 备案手机:***
|
王小容 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-09 | 联络员备案 |
王艺亮 *** 备案手机:***
|
李爱兵 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-27 | 地址变更 |
湖南省娄底市娄星区扶青路605号
|
湖南省娄底市娄星区涟钢洪家洲355幢331号
|
4 | 2020-04-27 | 财务负责人 |
李爱兵 ***
|
王小容 ***
|
5 | 2020-04-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-17见章程修正案
|
6 | 2019-02-27 | 股东变更 |
王艺亮 [退出]
|
李爱兵 [新增]
|
7 | 2019-02-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艺亮 [退出]
|
李爱兵 [新增]
|
8 | 2019-02-27 | 法定代表人变更 |
王艺亮
|
李爱兵
|
9 | 2019-02-27 | 财务负责人 |
刘小霞 ***
|
李爱兵 ***
|