序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙山县交通建设质量安全监督站 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张才华
|
|
2 |
田奇龙
|
|
3 |
汪一龙
|
|
4 |
徐靖波
|
|
5 |
向彪
|
|
6 |
周书华
|
|
7 |
田丹
|
|
8 |
杨贵越
|
|
9 |
饶伟峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 章程备案 |
无
|
2022-03-08股东
|
2 | 2022-03-15 | 股东变更 |
龙山县国有资产管理局 [退出]
|
龙山县交通建设质量安全监督站 [新增]
|
3 | 2019-08-07 | 股东变更 |
龙山县城市建设投资开****有限公司 [退出]
|
龙山县国有资产管理局 [新增]
|
4 | 2019-08-07 | 章程备案 |
无
|
2019-08-05变更公司股东、类型,备案新章程。
|
5 | 2019-08-07 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
龙山县城市建设投资开****有限公司; [退出]
|
龙山县国有资产管理局; [新增]
|
6 | 2019-08-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|
7 | 2018-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向庭勇 [退出]何瑛 [退出]刘劲松 [退出]
|
徐靖波 [新增]汪一龙 [新增]张才华 [新增]
|
8 | 2018-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向宁 [退出]李荣华 [退出]覃格辉 [退出]杨安仁 [退出]沈阳 [退出]
|
向彪 [新增]田丹 [新增]周书华 [新增]饶伟峰 [新增]杨贵越 [新增]
|
9 | 2018-12-18 | 法定代表人变更 |
向庭勇
|
张才华
|
10 | 2018-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李冬梅 [退出]向庭勇 [退出]刘劲松 [退出]
|
汪一龙 [新增]张才华 [新增]田奇龙 [新增]
|