序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿勒泰地区宏达融资担保有限责任公司 | 100% | 4000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄翔
|
|
2 |
杨澍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
秦玉花
|
黄翔
|
2 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张中龙(监事) [退出]秦玉花(执行董事兼总经理) [退出]
|
杨澍(监事) [新增]黄翔(执行董事兼总经理) [新增]
|
3 | 2021-06-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2021-06-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江西路*号额河大厦
|
新疆阿勒泰地区富蕴县库额尔齐斯镇赛尔江西路*号额河大厦*-***
|
5 | 2019-06-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杜伯森
|
秦玉花
|
6 | 2019-06-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杜伯森
|
秦玉花
|
7 | 2017-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘群杰
|
杜伯森
|
8 | 2017-11-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘群杰
|
杜伯森
|
9 | 2017-05-24 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
500
|
4000
|
10 | 2017-05-24 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
***
|
****
|