序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-28 | 负责人变更 |
赵菊枝 [退出]
|
王军立 [新增]
|
2 | 2019-10-15 | 负责人变更 |
郭亚芬 [退出]
|
赵菊枝 [新增]
|
3 | 2019-10-15 | 经营范围变更 |
按《中国人民共和国金融许可证》核准范围从事经营活;保险兼业代理业务(许可证有效期至2018年4月5日)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
按《金融机构营业许可证》所定范围从事经营活动;保险兼业代理业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-08-06 | 负责人变更 |
王俊岭 [退出]
|
郭亚芬 [新增]
|
5 | 2017-11-28 | 经营场所变更 |
邯郸市邯山区水厂路(滏水名居)21号门市
|
河北省邯郸市邯山区光明南大街美罗城小区一层
|
6 | 2016-06-06 | 负责人变更 |
杨江龙 [退出]
|
王俊岭 [新增]
|
7 | 2016-06-06 | 财务负责人 |
|
史岩虎
|
8 | 2016-06-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张春喜 备案手机:*****
|
9 | 2015-07-07 | 经营范围变更 |
按《中国人民共和国金融许可证》核准范围从事经营活;保险兼业代理业务(许可证有效期至2015年4月5日)*
|
按《中国人民共和国金融许可证》核准范围从事经营活;保险兼业代理业务(许可证有效期至2018年4月5日)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|