序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中节能风力****电股份有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙正科
|
|
2 |
韩晔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-22 | 法定代表人变更 |
张华耀
|
孙正科
|
2 | 2021-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张华耀 [退出]
|
孙正科 [新增]
|
3 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张华耀孟繁翠 [退出]张治平 [退出]
|
张华耀
|
4 | 2020-11-09 | 章程备案 |
无
|
2020-11-09新章程备案
|
5 | 2019-12-19 | 投资人(股权)变更 |
中节能风力****电股份有限公司 出资 18178万人民币;
|
中节能风力****电股份有限公司 出资 5000( - 72.49422% )万人民币;
|
6 | 2019-12-19 | 章程备案 |
无
|
变更注册资金章程备案
|
7 | 2019-12-19 | 注册资本变更 |
18178万人民币
|
5000.000000万人民币( - 72.49422% )
|
8 | 2019-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾锐 [退出]
|
张华耀 [新增]
|
9 | 2019-10-21 | 法定代表人变更 |
贾锐
|
张华耀
|
10 | 2019-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾锐 [退出]张治平孟繁翠
|
孟繁翠张治平张华耀 [新增]
|