序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中节能风力****电股份有限公司 | 70% | 22628.2万人民币 |
2 | 香港新能源(大河)控股有限公司 | 30% | 9697.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙正科
|
|
2 |
黄刚
|
|
3 |
张治平
|
|
4 |
梁荣森
|
|
5 |
刘斌
|
|
6 |
黄明雄
|
|
7 |
郑彩霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-01 | 董事备案 |
张华耀 [退出]梁荣森刘斌张治平黄刚
|
孙正科 [新增]刘斌梁荣森黄刚张治平
|
2 | 2021-04-01 | 经理备案 |
张华耀 [退出]
|
孙正科 [新增]
|
3 | 2021-04-01 | 法定代表人变更 |
张华耀
|
孙正科
|
4 | 2021-04-01 | 监事备案 |
罗锦辉 [退出]黄明雄
|
郑彩霞 [新增]黄明雄
|
5 | 2019-10-24 | 法定代表人变更 |
贾锐
|
张华耀
|
6 | 2019-10-24 | 经理备案 |
贾锐 [退出]
|
张华耀 [新增]
|
7 | 2019-10-24 | 董事备案 |
刘斌梁荣森黄刚张治平贾锐 [退出]
|
张治平梁荣森黄刚刘斌张华耀 [新增]
|
8 | 2018-11-05 | 董事备案 |
梁荣森黄刚张治平贾锐李书升 [退出]
|
梁荣森贾锐黄刚张治平刘斌 [新增]
|
9 | 2018-11-05 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-10-15 章程修正案
|
10 | 2018-05-28 | 经营范围变更 |
张北绿脑包风电场一期工程的开****、建设、运营及相关技术服务,电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
张北绿脑包风电场一期工程的开****、建设、运营及相关技术服务,电力销售,绿色电力证书的销售,备品备件的销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|