序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 负责人变更 |
潘彬 [退出]
|
陈侽 [新增]
|
2 | 2021-02-23 | 负责人变更 |
张丽玲 [退出]
|
潘彬 [新增]
|
3 | 2019-04-18 | 负责人变更 |
蒋玲 [退出]
|
张丽玲 [新增]
|
4 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:092031508
|
统一社会信用代码:*****B
|