序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 负责人变更 |
严立峰琦 [退出]
|
毛高奇 [新增]
|
2 | 2021-06-21 | 负责人变更 |
余颖 [退出]
|
严立峰琦 [新增]
|
3 | 2019-05-08 | 负责人变更 |
金鼎 [退出]
|
余颖 [新增]
|
4 | 2019-05-08 | 住所变更 |
宁波市江东区兴宁路***号
|
浙江省宁波市鄞州区兴宁路***号
|
5 | 2017-01-09 | 负责人变更 |
李宁芬 [退出]
|
金鼎 [新增]
|
6 | 2017-01-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李宁芬
|
金鼎
|
7 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:711189022
|
统一社会信用代码:*****0
|
8 | 2016-04-19 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********890220
|
|
9 | 2011-10-11 | 变更注册号 |
注册号: 企股浙甬分字第02476号
|
注册号: *****
|
10 | 2007-04-23 | 名称变更 |
宁波市商业银行股份有限公司兴宁支行
|
宁波银行股份有限公司兴宁支行
|