序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘姣花 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
2 | 黄源兴 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
3 | 梁超明 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
4 | 黄丽桂 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
5 | 袁辉萍 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
6 | 黄渊培 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁辉萍
|
|
2 |
黄渊培
|
|
3 |
梁超明
|
|
4 |
黄丽桂
|
|
5 |
刘姣花
|
|
6 |
黄源兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-09 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-31 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-30 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-21 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-05-06 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-04-24 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
黄源兴 *** 备案手机:***
|
黄源兴 *** 备案手机:***
|