序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 负责人变更 |
许强 [退出]
|
刘丹 [新增]
|
2 | 2020-09-09 | 负责人变更 |
毛钊 [退出]
|
许强 [新增]
|
3 | 2019-02-19 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司
|
4 | 2019-02-19 | 负责人变更 |
刘超 [退出]
|
毛钊 [新增]
|
5 | 2019-02-19 | 名称变更 |
中国农业银行股份有限公司岳阳湖滨分理处
|
中国农业银行股份有限公司岳阳湖滨支行
|
6 | 2018-01-08 | 负责人变更 |
胡安良 [退出]
|
刘超 [新增]
|
7 | 2018-01-08 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司
|
8 | 2016-06-24 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务;中国保监会批准的保险代理业务(有效期至2016年11月10日)。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务;中国保监会批准的保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2015-08-18 | 市场主体类型变更 |
2229
|
2219
|
10 | 2014-06-18 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务;中国保监会批准的保险代理业务(有效期至2013年11月10日)。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务;中国保监会批准的保险代理业务(有效期至2016年11月10日)。
|